Matemática Legal – 10 truques simples!


Você gosta de Matemática? A grande maioria das pessoas não, talvez por não gostar de pensar 🙂

Mas a Matemática fica muito mais legal quando você passa a dominar alguns truques simples que podem ser usados em nosso-a-dia, confira essa lista com 10 dicas super bacanas!


1. Multiplicar por 11

Todo mundo sabe que quando queremos multiplicar qualquer número pode 10 apenas devemos colocar um zero ao final.
Há um truque igualmente fácil para multiplicar por 11.

Pegue qualquer número de dois dígitos e imagine um espaço em branco entre eles. Neste exemplo iremos usar 72:

7_2

Agora coloque o resultado da soma dos mesmos dois números no espaço em branco:

7_(7+2)_2

Simples assim, você chega à sua resposta: 792

Caso a soma central gere um número com dois dígitos você terá que pegar o primeiro dígito desta soma e somar com o primeiro dígito do número original. Vamos utilizar o número 93:

9_3

9_(9+3)_3

9_(12)_3

(9+1)_2_3

1023 – Nunca falha!

2. Elevar rapidamente ao quadrado número terminado em 5

Se você precisa do quadrado de qualquer número com dois dígitos que termine em 5 você pode utilizar esse truque simples. Multiplique o primeiro dígito por si mesmo +1 e coloque 25 no final. Só isso.

352 = (3x(3+1) & 25

1225

3. Multiplicando por 5

Memorizar a tabuada do 5 é muito simples, mas quando precisamos operar dígitos maiores isso fica bem mais complexo, ou não? Esse truque é muito simples.

Pegue qualquer número e divida por 2 (em outras palavras, a metade) Se o resultado for um inteiro coloque 0 ao final. Do contrário simplesmente apague a vírgula (colocando o 5 ao final). Também nunca falha. Vamos começar com 3.024:

3024 x 5 = (3024/2) & 0 ou 5

3024/2 = 1512 & 0

15120

Vamos tentar mais um (55):

63 x 5 = (63/2) & 0 ou 5

31,5 (ignore a vírgula deixando apenas o 5 que já está ao final)

315

4. Multiplicar por 9

Este é extremamente simples. Para multiplicar qualquer número entre 1 e 9 por 9 você deve estender as duas mãos na sua frente. Então abaixe um dedo apenas, exatamente o dedo correspondente ao número que você quer multiplicar.

Por exemplo, se você quer multiplicar 9 por 4, abaixe o 4º dedo. Conte os dedos antes do dedo abaixado (neste caso 3) depois conte os que estão após do dedo abaixado (neste caso 6).

Resposta = 36

5. Calcular 15%

Se você precisa calcular 15% de qualquer número é simples. Apenas divida o número por 10 e então some mais a metade deste resultado. A equação é bem mais complicada que o truque em si. Vamos exemplificar com o número 300:

15% de 300 = (10% de 300) + ((10% de 300)/2)

30 + 15 = 45

6. Multiplicar por 4

Este é tão simples que parece óbvio. Mas para muitos não é. Ele consiste em multiplicar por 2 e multiplicar por 2 novamente.

66 x 4 = (66 x 2) x 2

132 x 2 = 264

7. Multiplicação difícil

Se você tem números grandes para multiplicar e um deles é par, simplesmente divida por 2 o lado par e multiplique por 2 o lado ímpar (ou o lado maior).

64 x 125, é o mesmo que:
32 x 250, que é o mesmo que:
16 x 500, que é o mesmo que:
8 x 1000 = 8000

8. Dividindo por 5

Dividir um número grande por 5 é, em realidade, muito simples. Tudo que você deve fazer é multiplicar por 2 e então mover a casa decimal. Vamos exemplificar com o número 3250.

3250 / 5 = 3250 x 2 & mover a casa decimal um dígito para a esquerda

6500 = 650,0

650

Ou então:

41 / 5 = 41 x 2 & mover a casa decimal um dígito para a esquerda

82 = 8,2

9. Subtrair qualquer número de 1000

Para subtrair qualquer número de 1000 use essa regra básica. Subtraia individualmente cada dígito de 9, com exceção do último que você subtrairá de 10.

1000 – 723

Passo 1: Subtraia 7 de 9 = 2
Passo 2: Subtraia 2 de 9 = 7
Passo 2: Subtraia 3 de 10 = 7

Resposta: 277, infalível.

10. Diversas regras de multiplicação

1. Multiplicar por 5: Multiplicar por 10 e dividir por 2.
2. Multiplicar por 6: Algumas vezes multiplicar por 3 e então 2 é fácil.
3. Multiplicar por 9: Multiplicar por 10 e subtrair o número original.
4. Multiplicar por 12: Multiplicar por 10 e somar o dobro do número original.
5. Multiplicar por 13: Multiplicar por 3 e somar 10 vezes o número original.
6. Multiplicar por 14: Multiplicar por 7 e então multiplicar por 2
7. Multiplicar por 15: Multiplicar por 10 e somar 5 vezes o número original.
8. Multiplicar por 16: Pode-se multiplicar quatro vezes por 2. Ou multiplicar por 8 e depois por 2.
9. Multiplicar por 17: Multiplicar por 7 e somar 10 vezes número original.
10. Multiplicar por 18: Multiplicar por 20 e subtrair o dobro do número original.
11. Multiplicar por 19: Multiplicar por 20 e subtrair o número original.
12. Multiplicar por 24: Multiplicar por 8 e então multiplicar por 3.
13. Multiplicar por 27: Multiplicar por 30 e subtrair 3 vezes o número original.
14. Multiplicar por 45: Multiplicar por 50 e subtrair 5 vezes o número original.
15. Multiplicar por 90: Multiplicar por 9 e colocar zero à direita.
16. Multiplicar por 98: Multiplicar por 100 e subtrair duas vezes o número original.
17. Multiplicar por 99: Multiplicar por 100 e subtrair o número original.

Bons estudos!!!

Fonte: srhype

This entry was posted in Dicas Web. Bookmark the permalink.

24 Responses to Matemática Legal – 10 truques simples!

  1. Luigi says:

    Muito bom cara! Belo post!

  2. Musashi-sam says:

    Gostei pacas do post, até postei uma copia dele no meu blog com os devidos links de crédito para o sue blog.

  3. Daniel says:

    No caso do truque 2 eu tenho que pegar o número (n-1), onde n representa o número de dígitos do número dado. Por exemplo:

    125×125

    Pegue os dois primeiros números [12] (porque 125 possui 3 dígitos{3-1=2 (lembrando de n-1)}, adicione 1 (12+1=13) e os multiplique (12×13). Junte o resultado (156) com o número 25 e pronto : 15625.

    É lógico que 12×13 é meio chato de fazer de cabeça, mas com esse truque fica muito mais fácil do que fazer a conta 125×125.

  4. Edmar says:

    muito interessante, cara: continue contribuindo, gostei, muito bem esplicada,
    Valeu Jonas. Parabéns

  5. emilly.g.g.de castro says:

    quero aprender raiz cubica

  6. beleza a educação brasileira agradeçe….

  7. joverson says:

    OU muito legal cara muit mesmo adorei vou mostra pra alguns amigos meus!!

  8. Ronaldo PE says:

    Meu irmão muito facil assim pow, agora deu mais vontade de aprender.

  9. pedro says:

    oww..ñ entendi o item 2 do tópico de número 10.
    Será q vc poderia me ajudar?
    Muito Obrigado.
    =]

  10. pedro s2 lorys says:

    muito bom…vlw mesmo

  11. mylena S2 love says:

    amei os truque aprendi quase todos
    beijos
    Feliz natatal para todos e um prospero ano novo que ha de vim!!

  12. Elisangela Correia says:

    isso é muito bom pra que é bom em matematica mas quer um pouco mais de facilidade isso é bom pra qualquer momento

  13. Maelby Pereira says:

    meu irmão isso é muito massa!!! aprendi todas!!!! XD

    vlw cara me ajudou muito!!!

  14. Ritchelle Christhine says:

    amei vc esta me ajudando bastate nos meus trabalhos de matematica
    bjs!!!!!!!!!!!!1

  15. juliana says:

    quero uma resposta

  16. andre says:

    adorei vc é o cara!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  17. Valter-sp says:

    Tenho dúvidas? Referente ao Item (Truque)2
    2. Elevar rapidamente ao quadrado número terminado em 5
    Se você precisa do quadrado de qualquer número com dois dígitos que termine em 5 você pode utilizar esse truque simples. Multiplique o primeiro dígito por si mesmo +1 e coloque 25 no final. Só isso.
    352 = (3x(3+1) & 25
    1225

    Acho que este item está confuso?
    1)-Será que o numero do Exemplo não é o 35…35²=35×35=1225…o exemplo tá 352…352×352=123904
    2)-Onde está Multiplique o primeiro dígito por si mesmo…Será que não é assim..Multiplique o primeiro dígito por si mesmo, depois multiplique pela soma do primeiro gigito + 1 fica assim = {(3×1)x(3+1)}=(3+4)=12 e coloque 25 no final…12_25 = 1225. Só isso.
    Desculpe a miha falha se tiver errado!
    Abçs

  18. Valter-sp says:

    Correções/corrigindo???
    2)-Onde está Multiplique o primeiro dígito por si mesmo…Será que não é assim..Multiplique o primeiro dígito por si mesmo, depois multiplique pela soma do primeiro digito + 1 fica assim = {(3×1)x(3+1)}=(3×4)=12 e coloque 25 no final…12_25 = 1225. Só isso.
    Desculpe a miha falha se tiver errado!
    Abçs

  19. voces sao muitos legais

  20. amanda says:

    Adorei parabens

  21. thais says:

    amei parabéns obrigada!!!!!!!!!

  22. CARLOS says:

    Segue dica de matematica.

  23. tony says:

    No caso da porcentagem, basta vc multiplicar a taxa 15% pelo primeiro algorismo do total 300 ex. 3*15 = 45, vc encontrar o valor do percentual. Serve tambem p/ 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% (é sacanagem) 55%…E para valores como 200, 400, 500, 600… Legal né descobri isto por acaso, valeu pelo blog. Eu gostaria de saber truques para resolver equoções. fuuuuuuuuuuuiiiiii

  24. nerdummie says:

    Gowstey! posta mais tio!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *